2016-05-30 10:54:09來(lái)源:中房網(wǎng)
??中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)劉志峰會(huì)長(zhǎng)
??劉志峰 男,漢族,江蘇常州人.
??1965年9月至1970年8月在華東化工學(xué)院(現(xiàn)華東理工大學(xué))有機(jī)化工系基本有機(jī)合成專業(yè)學(xué)習(xí)。
??1966年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
??1970年8月至1992年9月在北京燕山石油化學(xué)工業(yè)總公司工作,先后任橡膠廠車間政治指導(dǎo)員、廠黨委常委、公司政治部副主任、黨委副書記、黨委書記。
??1992年9月至1998年3月任國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任、黨組成員。
??1998年3月至2001年8月任建設(shè)部副部長(zhǎng)、黨組成員。
??2001年8月至2007年2月任建設(shè)部副部長(zhǎng)、黨組成員、黨組副書記。
??2002年11月至2007年10月,擔(dān)任十六屆中央紀(jì)委委員。
??2008年3月至2013年3月,任第十一屆全國(guó)政協(xié)常委、人口資源環(huán)境委員會(huì)副主任。
??2009年3月,任中國(guó)房地產(chǎn)研究會(huì)第五屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
??2010年3月,任中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
??2013年5月,任中國(guó)房地產(chǎn)研究會(huì)第六屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
??2014年5月,任中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)。